-HER KARANLIĞIN BAĞRINDA BİR FECR SAKLI- "İM JEDEN DUNKELHEİT VERSTECKT EİN SONNENAUFGANG "

PRATİK MATEMATİK

pratik matematik

Arkadaşlar, pratik matematik eğitim setleri cep yakıyor. Pahalı diye öğrencilerimizi uygun olan tekniklerden mahrum bırakmak da doğru değil. Çözüm ise çok kolay .

Matematiği en kötü olan bile bu teknikleri öğrenebilir.
İlk paylaşım benden olsun.
ALINTIDIR.

Sonu sıfırla biten sayıları çarpmak çok kolaydır. Mesela 3000 ile 500’i çarpmak istediğimizde ilk önce 3 ile 5’i çarpar. Daha sonra 15’in yanına kullanılan sıfır kadar sıfır koyar ve sonucu 1500000 buluruz.

· Peki 5 ile biten sayıları kendileri ile çarpmak için ne yapmak gerekir? Mesela 75×75 çarpımını göz önüne alalım. Onlar basamağındaki rakam olan 7 ile bir ardılı olan 8’i çarpalım. 56 sayısının yanına birler basamağındaki rakamlar olan 5 ile 5 çarpımını yazalım. Sonuç olarak 75×75 = 5625 buluruz. Aynı şekilde 65×65 = 4225, 85×85=7225 bulunur.

· Aralarında 2 fark bulunan sayıların çarpımını bulmak için, sayıların ortalamasının karesinin 1 eksiğini alırız. Örneğin 29 ile 31’in çarpımından 30×30 – 1 = 899 bulunur.

· İki bamaklı bir sayıyı 11 ile çarpmak istediğimizde sayının birler ve onlar basamağındaki rakamları toplar, toplamı iki rakamın arasına yazarız. Örneğin 27×11=297 (2+7=9) buluruz. Eğer toplam 9’dan büyükse yüzler basamağındaki rakamı bir arttırırız. Örneğin 49×11 = 539 buluruz. (4 ile 9’un toplamı 13 olduğundan 539 yazdık).

· Birler basamağındaki rakamları 1 olan 2 basamaklı iki sayıyı çarpmak istersek ne yapacağız? Örneğin 21×41 çarpımını ele alalım. İki sayının onlar basamağındaki rakamlar olan 2 ve 4’ü ilk önce çarpalım, sonra toplayalım. Sırasıyla çarpımı, toplamı ve sondaki 1 sayısını yan yana yazalım. Böylelikle sonucu 861 buluruz. 31×51 çarpımı için 3×5 =15, 3+5=8 yazarsak çarpımın sonucu 1581 bulunur. Eğer toplam 9’dan büyük olursa çarpıma bir ekleriz. Örneğin 81×91 çarpımı için 8×9=72, 8+9=17. Çarpımın sonucu ise 7371 olur.

· 101, 1001, 10001, … gibi bir sayı ile bu sayıdan bir basamak küçük A sayısını çarpmak istediğimizde, A sayısını yan yana yazmak yeterlidir. Örneğin 101×79=7979, 1001×278=278278, 10001=4162=41624162’dir.

· Bir sayıyı 25 ile çarpmak için sayıyı 4’e böleriz. Eğer bölüm kalansız ise bölümü 100 ile çarparız, 1 kalanlı ise bölümün yanına 25 koyarız, 2 kalanlı ise bölümün yanına 50 koyarız, 3 kalanlı ise bölümün yanına 75 koyarız. Örneğin 278×25 çarpımı için 278’i 4’e bölelim. Bölüm 69 kalan 2’dir. O halde çarpımın sonucu 6950

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s